Hanes ariannol QUEEN ELIZABETH'S GRAMMAR SCHOOL BLACKBURN LIMITED
Rhif yr elusen: 1041220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.45k | £743.82k | £584.64k | £269.05k | £50.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £786.10k | £616.61k | £638.17k | £52.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £320.00k | £350.00k | £337.46k | £105.42k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £82.73k | £143.77k | £2.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £609.19k | £511.71k | £538.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.54k | £56.76k | £43.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £31.58k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £65.00k | £143.77k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £777.39k | £604.21k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.00k | £8.71k | £12.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £17.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £755.29k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.00k | £8.71k | £12.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.