Ymddiriedolwyr RAINBOW PRE-SCHOOL MILE END

Rhif yr elusen: 1041244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Cathy Ellen Joyner Cadeirydd 01 October 2021
Dim ar gofnod
Jenny-Louise Meggs Ymddiriedolwr 02 January 2025
Dim ar gofnod
Petra Ohrablova Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Keeley Anne Johnson Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
David Beddoes Ymddiriedolwr 01 March 2019
Dim ar gofnod
Gina Oxford Ymddiriedolwr 12 January 2019
Dim ar gofnod