ymddiriedolwyr THE SHEFFIELD CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1041250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Malcolm Booth | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Marjorie Fee | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Angela Barney | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Shiv Bhurtun | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Angela Mary Rowland | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Amanda-Jayne Stocks | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Amanda Jane Forrest | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
Dr LORNA WARREN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.