SIDMOUTH TWINNING CIRCLE TRUSTEES CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Develop twinning links in Sidmouth Town with other similar towns in other Countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 06 Hydref 1994: Cofrestrwyd
- 08 Mai 2025: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- SIDMOUTH TWINNING CIRCLE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14k | £0 | £195 | £762 | £1.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £919 | £182 | £75 | £242 | £3.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 SEPTMEBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS RESIDENT IN SIDMOUTH DEVON AND THE SURROUNDING AREA IN THE CULTURES AND LANGUAGES OF THE INHABITANTS OF COUNTRIES OUTSIDE THE UNITED KINGDON BY: 1) FOSTERING EDUCATIONAL LINKS BETWEEN THE RESIDENTS OF SIDMOUTH AND DISTRICT AND THE RESIDENTS OF COUNTRIES OUTSIDE THE UNITED KINGDOM. 2) PROVIDING SCHOLARSHIPS AND AWARDS FOR THE YOUNG PEOPLE OF SIDMOUTH AND DISTRICT TO STUDY OTHER COUNTRIES IN PARTICULAR THEIR CULTURES AND LANGUAGES AND PROVIDE THE COST OF SUCH TRAVEL TO THOSE COUNTRIES
Maes buddion
SIDMOUTH DEVON AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window