Dogfen lywodraethu 38TH PETERBOROUGH (GLINTON) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1041313
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER 4TH JANUARY 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28TH MARCH 1948, 18TH FEBRUARY 1959, 5TH MAY 1964, AND 19TH JULY 1991.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.