Hanes ariannol HARROGATE AND KNARESBOROUGH TOY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1041320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.30k £12.56k £12.25k £10.26k £13.16k
Cyfanswm gwariant £20.83k £12.81k £10.18k £13.06k £14.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.60k N/A £3.53k £1.63k N/A