ANIMAL LIFELINE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue and re-homes abandoned dogs and puppies, provides veterinary care and kennelling.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,572 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 10 Hydref 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrith Turner | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|||||
John Steele | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
EMMA CASKIE | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Ann Byrne | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Pete Brewster | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Turner | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Alison Kim Draper | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £272.23k | £318.65k | £607.15k | £795.47k | £357.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £354.44k | £320.68k | £354.05k | £375.22k | £463.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.27k | £19.39k | N/A | £2.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £453.27k | £497.99k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £132.28k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £296.87k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £278 | £610 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £21.32k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £374.19k | £477.66k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £168.62k | £375.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £185.43k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.34k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £22.80k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Chwefror 2022 | 104 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Tachwedd 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Tachwedd 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JUNE 1994 AS AMENDED 12 MARCH 1997 AND 21 FEBRUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS AND TO PROVIDE OR MAINTAIN A RESCUE HOME OR OTHER FACILITIES FOR CARE OF UNWANTED ANIMALS AND THE TREATMENT OF SICK OR ILL TREATED ANIMALS
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE-STAFFORDSHIRE AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Serendipity House
Leek Road
Cellarhead
Stoke-on-Trent
Staffordshire
ST9 0DG
- Ffôn:
- 07790079025
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window