Hanes ariannol ALEVI CULTURAL CENTRE AND CEMEVI OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1041394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £973.67k £610.17k £269.97k £532.11k £412.75k
Cyfanswm gwariant £399.68k £252.77k £177.07k £404.13k £401.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £93.28k £34.15k £4.92k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £611.98k £342.82k N/A £186.36k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £195.13k £196.54k N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £18.60k £7.50k N/A £59.31k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £57.86k £57.71k N/A £75.00k N/A
Incwm - Arall £90.10k £5.59k N/A £211.44k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 £0 N/A £10.26k N/A
Gwariant - Ar godi arian £236.05k £156.75k N/A £373.08k N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall £163.64k £96.02k N/A £20.79k N/A