ymddiriedolwyr RAINBOW CORNER DAY NURSERY
Rhif yr elusen: 1041396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Warner | Cadeirydd | 14 March 2019 |
|
|
||||
Isla Woodcock | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Hannah Lowry | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Emma Knight | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Gillian Morris | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Rebecca Reddecliffe | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Emily Darlington | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Belinda Odell | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Bruce Thompson | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
Deborah Hemmins | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Sandra Hope | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
TIM ANDERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIM JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.