Hanes ariannol LEARNING TO WORK (SOUTH EAST) LIMITED

Rhif yr elusen: 1041403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £565.82k £427.26k £458.39k £487.46k £738.43k
Cyfanswm gwariant £721.13k £446.89k £452.42k £471.18k £765.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £20.65k N/A £39.12k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £44.55k N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £520.92k N/A N/A N/A £736.52k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £357 N/A N/A N/A £1.91k
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £721.13k N/A N/A N/A £764.70k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £1.15k