ymddiriedolwyr LEARNING TO WORK (SOUTH EAST) LIMITED
Rhif yr elusen: 1041403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN THOMAS MCGANN | Cadeirydd | 06 February 2018 |
|
|
||||||||
Helen Anne Frame Todd | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|||||||||
Andrew John Kemp | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||||||
Rama Varsani | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||||||
Christopher James Thomas | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||||
JOHN ANTHONY FRENCH | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||||||
Mark Fieldhouse | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||||||
Richard Ian Standen | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||||||
ROLAND HENRY CUNDY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.