Hanes ariannol SPORTING FUTURES
Rhif yr elusen: 1041422
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £512.63k | £530.82k | £493.11k | £463.00k | £397.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £526.96k | £540.75k | £575.02k | £449.00k | £415.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £58.83k | £72.04k | £58.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £74.25k | £32.76k | £79.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.70k | £3.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £111.77k | £118.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £396.10k | £409.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £71 | £50 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £450.19k | £449.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.46k | £13.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.