Hanes ariannol THE NEWHAM BENGALI COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1041547
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £45.19k £62.54k £51.18k £62.40k £72.50k
Cyfanswm gwariant £46.16k £46.83k £41.96k £55.72k £65.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A