Hanes ariannol ST MARTIN-IN-THE-FIELDS HIGH SCHOOL GOVERNORS' CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1041567
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.87k | £15.00k | £293 | £165 | £142 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.04k | £44.70k | £525 | £475 | £50.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.