THE GLAN CLWYD AUDIOLOGY VOLUNTARY SUPPORT SERVICE - HEARING AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide support for hearing aid users who are housebound and not able to come to Glan Clwyd Hospital for vital maintenance of their hearing aids
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 20 Hydref 1994: Cofrestrwyd
- HEARING AID (Enw gwaith)
- GLAN CLWYD VOLUNTEER SUPPORT SERVICE GROUP FOR HEARING IMPAIRED PEOPLE (Enw blaenorol)
- THE GLAN CLWYD AUDIOLOGY VOLUNTARY SUPPORT SERVICE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Boon | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Laura Chowdhury | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Suzanne Tyson | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19k | £0 | £0 | £75 | £310 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53k | £455 | £184 | £709 | £1.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 16 Ebrill 2024 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 13 Ionawr 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 OCT 1994 AS AMENDED ON 28 JUN 1996 AS AMENDED ON 15 JAN 2001 AS AMENDED ON 12 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE PERSONS SUFFERING FROM IMPAIRED HEARING
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GLAN CLWYD HOSPITAL
RHUDDLAN ROAD
BODELWYDDAN
RHYL
LL18 5UJ
- Ffôn:
- 01745 586441
- E-bost:
- Laura.chowdhury@wales.nhs.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window