Hanes ariannol KING EDWARD VI GRAMMAR SCHOOL(CHELMSFORD) PARENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1041650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.17k £12.99k £7.55k £10.56k £19.81k
Cyfanswm gwariant £18.77k £6.53k £11.63k £6.99k £11.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A