ymddiriedolwyr THE BROMLEY BY BOW CENTRE
Rhif yr elusen: 1041653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON BEVAN | Cadeirydd | 26 June 2012 |
|
|||||
Abdul Mannan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rachel Ann Smith | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Obafemi Oladele Shokoya | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Dr Paul Martin Brickell | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|||||
DAVID SMEED | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
MICHAEL GOULD | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
Dr SAVITHA PUSHPARAJAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.