CHELTENHAM FESTIVAL OF PERFORMING ARTS

Rhif yr elusen: 1041680
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the education of the public at large, of the arts and in particular, the arts of Music, Dance and Speech and Drama, in all their aspects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2014

Cyfanswm incwm: £65,022
Cyfanswm gwariant: £62,020

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol heb gytundeb yn ei le.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 1994: Cofrestrwyd
  • 01 Gorffennaf 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHELTENHAM COMPETITIVE FESTIVAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014
Cyfanswm Incwm Gros £43.58k £40.55k £58.23k £113.69k £65.02k
Cyfanswm gwariant £31.51k £36.28k £45.74k £62.58k £62.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2014 07 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2014 07 Ionawr 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2013 06 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2013 06 Ionawr 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2012 15 Medi 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2012 15 Medi 2012 Ar amser