GOODRICH PRIMARY SCHOOL PTFA

Rhif yr elusen: 1041727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the education of the pupils at the school. 1 - engage in activities which support and advance the education of the pupils attending it 2 - provide and assist in the provision of facilities at the school

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £13,101
Cyfanswm gwariant: £9,344

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lisa Brooke Cadeirydd 10 November 2022
Dim ar gofnod
Charlotte Matthews Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Catherine Fay Bevan Ymddiriedolwr 10 November 2022
Dim ar gofnod
Katherine Hammersley Ymddiriedolwr 10 November 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.71k £4.00k £2.95k £13.01k £13.10k
Cyfanswm gwariant £10.01k £4.60k £6.35k £10.67k £9.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 28 Awst 2024 59 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 15 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 25 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 18 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 21 Tachwedd 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Goodrich C E (V C) Primary School
Goodrich
ROSS-ON-WYE
HR9 6HY
Ffôn:
01600890422
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael