ymddiriedolwyr SKEGBY ST ANDREW'S SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1041761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN SUMMERFIELD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rachel Rhodes | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Emma Hornsby | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Rev PETER CHANTRY | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||
Miles Newey | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Caroline Rye | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Claire Frow | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
ALISON WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HUNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY WHITBREAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.