ymddiriedolwyr CROSSGATES COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1041860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Wallis | Cadeirydd | 30 July 2018 |
|
|
||||
John Kent | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Matthew Coulson | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
David Leather | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Denise Astling | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Pauline Procter | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
ROY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
MRS MARY BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREASURER MRS JAYNE ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.