TILL VALLEY LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Till Valley Link in Wiltshire, is a good neighbour scheme helping villagers to maintain their independence. Clients are mostly 60 or over, with help being offered to all age groups. Most clients are in a reasonable state of health. Help is not restricted to persons over sixty - help is offered to all within our local community. All of our members have been CRB checked.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Sargent | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Field | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Colin Arthur Pope | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
John Berry | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|||||
Angela Mary Webb | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.06k | £1.05k | £3.58k | £2.56k | £5.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.62k | £532 | £1.64k | £2.92k | £5.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 27 SEPTEMBER 1994 AS AMENDED ON 14 JULY 2008 as amended on 23 Sep 2019 as amended on 24 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ANY ANY CHARITABLE PURPOSE IN THE AREA OF SHREWTON, TILSHEAD, ORCHESTON, WINTERBOURNE STOKE AND BERWICK ST JAMES IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE ORGANISATION SHALL UNDERTAKE SUCH DUTIES FOR THE RELIEF OF THE ELDERLY, THE MENTALLY AND PHYSICALLY DISABLED OR OTHER PERSONS IN NEED AS IS DEEMED CHARITABLE IN LAW.
Maes buddion
SHREWTON, TILSHEAD, ORCHESTON, WINTERBOURNE STOKE AND BERWICK ST JAMES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lowlands
Homanton
Shrewton
SALISBURY
SP3 4ER
- Ffôn:
- 07881627172
- E-bost:
- practicaljohn@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window