Hanes ariannol IRTHLINGBOROUGH NURSERY AND INFANT SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1041928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.22k £3.28k £6.46k £5.69k £5.71k
Cyfanswm gwariant £18.25k £598 £0 £116 £140
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A