RISLEY MOSS ACTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Volunteer group dedicated to support the ranger service at Risley Moss Local Nature Reserve. Lead events held at Risley Moss including walks, talks and craft activities eg building bird feeders and nesting boxes. Risley Moss is one of the few remaining mosslands in Cheshire.It is a Site of Special Scientific interest and a designated Local Nature Reserve.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Warrington
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
- R I M A G (Enw gwaith)
- RIMAG (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Speake | Cadeirydd | 08 July 2012 |
|
|||||
Paul Kemp | Ymddiriedolwr | 22 June 2014 |
|
|
||||
CRAIG MICHAEL CONKERTON | Ymddiriedolwr | 08 July 2012 |
|
|
||||
PHILIP GILBERT REES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDY PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.87k | £34 | £48 | £33 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.83k | £0 | £274 | £580 | £563 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 SEPTEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROTECT AND PRESERVE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE AREA KNOWN AS RISLEY MOSS NATURE RESERVE IN THE BOROUGH OF WARRINGTON B) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE ECOLOGY AND NATURAL HISTORY OF RISLEY MOSS NATURE RESERVE
Maes buddion
BOROUGH OF WARRINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 STONEHAVEN DRIVE
FEARNHEAD
WARRINGTON
WA2 0SR
- Ffôn:
- 07785331197
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
rimag.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window