Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST CATHERINE'S CHURCH LUDHAM
Rhif yr elusen: 1041950

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Jonathan Grist | Cadeirydd | 19 October 2021 |
|
|
||||
Julie Hawes | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Michael Lowenstein | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Julia Payn | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Anthony Seymour | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Karen Sahlsberg | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Carole June Mathieson | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Kenneth John Grapes | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
PETER DESMOND MILLINGTON WALL | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
DAVID FROST | Ymddiriedolwr | 11 August 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.