Hanes ariannol NOTTINGHAM HOSTELS LIASON GROUP
Rhif yr elusen: 1041963
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.99k | £114.72k | £52.20k | £20.75k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.76k | £137.24k | £76.69k | £78.18k | £16.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.00k | £63.01k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.13k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.