Hanes ariannol DR JOE JAFFE HOSPITAL SUPPORT CHARITY

Rhif yr elusen: 1042019
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £59.48k £39.54k £25.70k £32.98k £15.30k
Cyfanswm gwariant £61.25k £47.48k £43.27k £26.29k £19.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0