Hanes ariannol THE CORNERSTONE GROUP

Rhif yr elusen: 1042026
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2013 30/11/2014 30/11/2015 30/11/2016 30/11/2017
Cyfanswm Incwm Gros £38.51k £30.06k £37.27k £33.86k £36.92k
Cyfanswm gwariant £40.16k £24.33k £34.34k £36.03k £41.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0