Hanes ariannol YOUTH ACCESS
Rhif yr elusen: 1042121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £703.46k | £1.05m | £1.05m | £595.74k | £992.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £703.26k | £1.06m | £962.83k | £584.86k | £536.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £119.17k | £498.55k | £501.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £682.24k | £1.04m | £102.95k | £591.59k | £395.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.70k | £9.84k | £941.36k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.05k | £3.67k | £2.55k | £613 | £6.66k | |
|
Incwm - Arall | £466 | £288 | £0 | £3.54k | £585.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £703.26k | £1.06m | £957.95k | £556.99k | £519.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £4.88k | £27.87k | £17.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.48k | £5.24k | £11.56k | £12.84k | £11.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.