Hanes ariannol SOUTHERN UNIVERSITIES MANAGEMENT SERVICES

Rhif yr elusen: 1042175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.14m £2.46m £3.11m £4.10m £4.79m
Cyfanswm gwariant £1.91m £2.20m £3.12m £3.40m £3.80m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.32k £2.52k £2.00k £6.37k £1.60k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.13m £2.46m £3.10m £4.04m £4.64m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.49k £3.53k £5.97k £58.18k £149.39k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.91m £2.20m £3.12m £3.40m £3.80m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £101.68k £124.70k £123.25k £125.71k £155.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0