Ymddiriedolwyr THE RHODESIAN RIDGEBACK WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1042184

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Ann Duncan | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Ellen Watts | Ymddiriedolwr | 29 July 2023 |
|
|
||||
Catherine Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Elena Jeffery | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Higgins | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Sheila Cooksey | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
Tracy Beswick | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
MICK O'REARDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET GRIMWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNY FELICITY MAITLAND-JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.