ymddiriedolwyr THE DERBY AND SANDIACRE CANAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1042227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Richardson | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||
Mike Wingfield | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Derek Troughton | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Kevin Miller | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
William David Savidge | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
Christopher ReesFitzpatrick | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
Robert MICHAEL SNAITH | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
||||
VALERIE CLARE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER WILLIAM JOHN MADGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL NICHOLAS HORTON-TURNER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.