ymddiriedolwyr BURYILD
Rhif yr elusen: 1042250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Lambert | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Edward Sidley | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Hugh Broadbent | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Ann Mary Fleming | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Phil Saxton | Ymddiriedolwr | 02 January 2021 |
|
|
||||
David William Fidler | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.