AL-NASR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Practical help to the community on drug abuse, women issues, liaison with Police Authorities on potential extremism in the community, Community hours for offenders through Probation Service, Advice to immigration and foreign students on British culture, Mother and Toddlers drop in centre, Advice to non Muslim who may have problems with their Muslim partner. Information and library service re Islam
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Slough
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
- AL-NASR CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT FAROOQ | Cadeirydd | 12 November 1994 |
|
|
||||
Haris Mehar | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
TAHIRA QURESHI | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
FARHAT MALIK | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
FAROOQ SIDDIQI | Ymddiriedolwr | 09 August 2011 |
|
|
||||
KHALID MEHAR | Ymddiriedolwr | 12 November 1994 |
|
|
||||
ABDULLAH MAS'UD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Abdul Ali A HAMID MA, PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70 | £200 | £100 | £895 | £4.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19 | £154 | £80 | £810 | £3.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC FAITH BY PROMOTING A BETTER UNDERSTANDING OF TH RELIGIOUS AND SPIRITUAL BENEFITS OF ISLAM TO MUSLIMS AND NON-MUSLIMS ALIKE
Maes buddion
SLOUGH AND SURROUNDING DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ANSAR BUILDING
1st Floor
147 St Pauls Ave
Slough
SL2 5EN
- Ffôn:
- 01753550788
- E-bost:
- info@al-nasr.org
- Gwefan:
-
al-nasr.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window