THE FRIENDS OF ST. MARY'S CHURCH ALVERSTOKE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Friends of St. Mary's Church Alverstoke shall be to raise funds as necessary to maintain, repair,preserve, improve, beautify and reconstruct for the benefit of the public the fabric of the Church of St. Mary Alverstoke in monuments, fixtures, fittings, jurniture, stained glass, ornaments and other chattels and its churchyard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Hampshire
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert William Hamilton | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Pamela Elaine Marsden | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
William Robert Lock | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Cynthia Anne Edge | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Jean Carol Morgan | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
ANNE WORKMAN | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.99k | £7.70k | £5.54k | £6.82k | £6.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00k | £0 | £2.79k | £2.92k | £3.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 SEPTEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE, PRESERVE, IMPROVE, BEAUTIFY AND RECONSTRUCT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST. MARY ALVERSTOKE, ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, STAINED GLASS, ORNAMENTS AND OTHER CHATTELS AND ITS CHURCHYARD.
Maes buddion
IN PRACTICE - ST. MARY'S CHURCH ALVERSTOKE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marys Church Parish Centre
Green Road
GOSPORT
Hampshire
PO12 2ET
- Ffôn:
- 02392580551
- E-bost:
- peter.ford@alverstoke.church
- Gwefan:
-
stmarysalverstoke.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window