FAMILY'S 'N' FRIENDS MISSING PERSONS AGENCY AND A D P A S
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aged and disabled persons action support. Missing persons agency.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
- 01 Mai 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- FAMILY'S 'N' FRIENDS MISSING PERSONS AGENCY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360 | £360 | £180 | £120 | £100 | |
|
Cyfanswm gwariant | £360 | £360 | £180 | £120 | £100 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 23 Mawrth 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | 15 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH SEPTEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE- (1)THE NEED, HARDSHIP OR MENTAL OR PHYSICAL DISTRESS OF FAMILIES AND RELATIVES OF MISSING PERSONS; (2)AGED AND DISABLED PERSONS IN NEED BY THE PROVISION OF SUITABLE TRANSPORT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window