ymddiriedolwyr THE ELISHA SMITH INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1042374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ELIZABETH SALMON | Cadeirydd | 17 October 2011 |
|
|
||||
Nicholas Robert Turner | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Richard Kevin Bull | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Robert Thornewill Miller | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|||||
Amy Thompson | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
James Henderson | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Oliver William John Lincoln | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|
||||
Brenda Williams | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
CAROLINE BOND | Ymddiriedolwr | 01 March 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.