SMITHS DOCK PARK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide, in the interests of social welfare, a public recreation ground for the use of former employees of Smith's Dock -their families, friends and residents of the surrounding area. To ensure the war memorials for the employees of Smith's Dock who lost their lives whilst serving in the great wars and aboard La Bastiaise is maintained and to ensure an annual Remembrance Service takes place.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Cartrefi Lloegr
- Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Arthur Gallacher | Cadeirydd | 12 May 2021 |
|
|
||||
Mark Harrison | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Kevin McElvaney | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Major Alan Michael Radford TD BA | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Captain Patrick Keane | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH CHAMBERS MBE | Ymddiriedolwr | 08 July 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.58k | £0 | £200 | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20 | £20 | £0 | £20 | £1.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Mai 2022 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Mehefin 2021 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15TH SEPTEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE A PUBLIC RECREATION GROUND PLAYING FIELDS AND ALLOTMENT GARDENS FOR THE USE OF EMPLOYEES AND FORMER EMPLOYEES OF SMITHS DOCK COMPANY LIMITED THEIR FAMILIES AND FRIENDS AND THE INHABITANTS OF THE COUNTY OF CLEVELAND AND ITS NEIGHBOURHOOD
Maes buddion
CLEVELAND AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 PARK AVENUE NORTH
ORMESBY
MIDDLESBROUGH
TS3 0PE
- Ffôn:
- 01642294349
- E-bost:
- liz.chambers1@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window