ymddiriedolwyr CARDBOARD CITIZENS
Rhif yr elusen: 1042457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Prue Skene | Cadeirydd | 13 July 2016 |
|
|
||||
Charlie Josephine | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Ajeet Kumar Jugnauth | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Marcus Lambert Bernard | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Awura-Afua Ayesha Casely-Hayford | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Christopher Bull | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Jenique McNaught | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
MATTHEW KENNETH GOODALL | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
Jon Opie | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Sacha Milroy | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.