ymddiriedolwyr LIFESHARE LIMITED
Rhif yr elusen: 1042500
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD KIRT NELSON | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Johnson | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Richard John Price | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Nicola Sivori | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
SHELLEY LANCHBURY | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.