PSJ PRIMARY PARENT SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1042507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide grants for educational and extra curriculum activities within the school

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £14,922
Cyfanswm gwariant: £16,832

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE FRIENDS OF PEASEDOWN SCHOOL (Enw gwaith)
  • THE FRIENDS OF PEASEDOWN ST JOHN PRIMARY SCHOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Louise Dalton Ymddiriedolwr 09 December 2021
Dim ar gofnod
Caroline Joan Marchant Ymddiriedolwr 07 December 2019
Dim ar gofnod
Katie Chun Ymddiriedolwr 18 November 2019
BATH FRAME RUNNING CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Rosie Beth Williams Ymddiriedolwr 08 December 2018
Dim ar gofnod
Charlotte Mary Burnell Ymddiriedolwr 08 December 2018
Dim ar gofnod
Andrew Leslie Morley Ymddiriedolwr 05 December 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.54k £7.24k £10.25k £12.84k £14.92k
Cyfanswm gwariant £11.07k £8.88k £5.61k £7.10k £16.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 23 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 14 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 28 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 08 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PEASEDOWN ST. JOHN PRIMARY SCHOOL
BATH ROAD
PEASEDOWN ST. JOHN
BATH
BA2 8DH
Ffôn:
01761432311
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael