Hanes ariannol BIG ISSUE INVEST TRUST

Rhif yr elusen: 1042514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.48k £847.51k £833.41k £338.87k £2.57m
Cyfanswm gwariant £273.92k £515.70k £394.43k £604.72k £1.44m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £846.01k £833.41k N/A £521.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A £2.05m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £1.50k £0 N/A £0
Incwm - Arall N/A £4 £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A £500.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £515.70k £357.30k N/A £1.38m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A £24.00k
Gwariant - Llywodraethu N/A £36.70k £0 N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £479.00k £357.30k N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £0 £37.13k N/A £29.54k