Hanes ariannol RICE - THE RESEARCH INSTITUTE FOR THE CARE OF OLDER PEOPLE
Rhif yr elusen: 1042559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £806.59k | £858.18k | £828.06k | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £799.47k | £784.12k | £944.64k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £236.06k | £292.86k | £253.12k | £336.13k | £270.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.97k | £156.15k | £240.67k | £39.52k | £476.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £708.52k | £515.65k | £521.44k | £604.51k | £638.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27k | £1.26k | £1.20k | £339 | £5.11k | |
|
Incwm - Arall | £231.39k | £133.53k | £94.86k | £183.69k | £1.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £33.11k | £76.46k | £207.00k | £18.02k | £208.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £734.13k | £735.63k | £882.74k | £967.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £80.75k | £65.35k | £48.50k | £61.90k | £78.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.50k | £5.50k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.