BRITISH LYMPHOLOGY SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance education/knowledge in the field of lymphology/related subjects; to foster interest in/co-ordinate a strategy for improving the management of chronic oedema, particularly lymphoedema.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
- 11 Ionawr 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- B L S (Enw gwaith)
- BRITISH LYMPHOLOGY INTEREST GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259.32k | £192.21k | £211.52k | £171.53k | £180.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.53k | £158.14k | £148.05k | £190.97k | £210.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 06 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 06 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 18 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 18 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 21 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
21 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 02 Mawrth 2017 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
02 Mawrth 2017 | 30 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/10/1994 AS AMENDED ON 08/10/2012 AS AMENDED ON 05/03/2014 AS AMENDED ON 05/10/2015
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION AND KNOWLEDGE IN THE FIELD OF LYMPHOLOGY AND RELATED SUBJECTS 2. TO FOSTER INTEREST IN AND CO-ORDINATE A STRATEGY FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF CHRONIC OEDEMA, PARTICULARLY LYMPHOEDEMA 3. TO PRODUCE AND MAINTAIN A REGISTER OF SPECIALIST CENTRES IN THE UNITED KINGDOM AND IRELAND 4. TO BENEFIT PATIENTS BY IMPROVING THE KNOWLEDGE, EXPERTISE AND SKILLS OF HEALTH CARE PROFESSIONALS TREATING THEM
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window