Hanes ariannol STOCKWELL PARK ESTATE COMMUNITY TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1042581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.30k | £226.87k | £275.88k | £238.62k | £292.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.81k | £208.69k | £219.51k | £214.19k | £314.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £68.26k | £10.00k | £12.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.