COX GREEN SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1042583
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PTA ORGANISING EVENTS TO RAISE FUNDS FOR SCHOOL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2018
Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £2,117
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 06 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
- 07 Ebrill 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.21k | £2.75k | £2.61k | £1.87k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82k | £5.20k | £2.69k | £1.76k | £2.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 10 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 10 Medi 2018 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window