MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To make a sustainable impact to children's welfare in disadvantaged communities across the Europe, Middle East and Africa region. Focussing primarily on child health and education, the Morgan Stanley International Foundation works in partnership with charitable organisations to direct funding and utilise expertise of Morgan Stanley employees to benefit the communities in which the Firm operates.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,436,733
Roddion a chymynroddion | £1.25m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £96.65k | |
Arall | £93.48k |
Cyfanswm gwariant:
£456,477
Codi arian | £24.75k | |
Weithgareddau elusennol | £431.73k | |
Arall | £0 |
£178,153 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £24.75k | |
Gwariant elusennol | £431.73k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £980.26k |
Codi arian a Arall Gwariant | £24.75k | |
Gwariant elusennol | £431.73k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.16m |
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
- Ffrainc
- Hwngari
- Ireland
- Sbaen
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
- MSI FOUNDATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Lazaroo | Cadeirydd | 06 April 2023 |
|
|
||||||
Sinead Wilson | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||||
Navindu Katugampola | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|||||||
Daniel Mayer | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||||
Andre Munkelt | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||||
Jean-Francois Mazaud | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||||
Liezel McCord | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||||
David Kitterick | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||||
Emily Laino | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Russell Weinberg | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Dorothee Fuhrmann | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Josephine Harriman | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Aidan Armstrong | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||
Sacha Anselm | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||||
Norbert Fogarasi | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||||
Oliver Stuart | Ymddiriedolwr | 23 March 2012 |
|
|
||||||
Clare Woodman | Ymddiriedolwr | 18 September 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £1.35m | £2.69m | £1.68m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £1.00m | £2.17m | £1.75m | £456.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.74m | £1.30m | £2.66m | £1.59m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63.81k | £55.97k | £34.78k | £69.77k | £96.65k | |
|
Incwm - Arall | £3.10k | £552 | £250 | £23.39k | £93.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.27m | £963.60k | £2.13m | £1.74m | £431.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.07k | £40.82k | £35.45k | £17.83k | £24.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £1.26k | £164 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £963.60k | £0 | £1.73m | £431.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £44.07k | £40.82k | £35.45k | £17.83k | £24.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.19m | £2.71m | £2.86m | £3.07m | £3.32m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.12m | £1.64m | £3.11m | £1.59m | £2.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.92m | £1.55m | £2.51m | £1.62m | £1.17m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18/11/1994 AS AMENDED BY DEED DATED 10/07/2014
Gwrthrychau elusennol
FOR OR TOWARDS SUCH CHARITABLE PURPOSES AND TO MAKE DONATIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT PROVIDED THAT THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FOR THE PERIOD OF TWENTY-ONE YEARS FROM THE DATE OF THIS DEED INSTEAD OF APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY IN ANY YEAR ACCUMULATE ALL OR ANY PART OF SUCH INCOME AT COMPOUND INTEREST BY INVESTING THE SANE AND THE RESULTING INCOME IN ANY OF THE AUTHORISED INVESTMENTS AND HOLD THE SAME AS AN ACCRETION TO AND AS PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY WITHOUT PREJUDICE TO THEIR RIGHT TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME OF THE CHARITY ARISING IN THE THEN CURRENT YEAR.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL
25 CABOT SQUARE
LONDON
E14 4QA
- Ffôn:
- 02074258000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window