Hanes ariannol FRIENDS OF AMPNEY CRUCIS SCHOOL

Rhif yr elusen: 1042761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.22k £5.10k £6.37k £9.98k £20.48k
Cyfanswm gwariant £7.00k £5.60k £2.88k £8.78k £11.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A