Hanes ariannol GILLBROOK TECHNOLOGY COLLEGE

Rhif yr elusen: 1042763
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011
Cyfanswm Incwm Gros £47.01k £38.18k £24.62k £23.51k £23.38k
Cyfanswm gwariant £53.49k £32.96k £31.02k £28.03k £22.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A