THE WESTFIELD PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1042779
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

pre-school

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £84,865
Cyfanswm gwariant: £93,295

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1172178 SPACE
  • 11 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157199 BROXBOURNE FOODBANK
  • 11 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1122670 WIPE AWAY THOSE TEARS
  • 11 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 306107 SYDNEY A SMITH FUND
  • 11 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1069535 CHIPS - Children's integrated playschemes
  • 11 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160558 BREAST CANCER NOW
  • 11 Medi 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 261017 MACMILLAN CANCER SUPPORT
  • 13 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
  • 11 Medi 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £81.09k £100.32k £83.64k £84.00k £84.87k
Cyfanswm gwariant £84.88k £81.33k £82.77k £87.00k £93.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £72.63k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £97.83k N/A £80.00k £81.98k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 08 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

08 Mai 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 12 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 12 Mehefin 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 13 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

13 Mehefin 2021 Ar amser